知天下,分类信息

152x8 148x8的简便计算(16x401的简便计算)

152x8 148x8的简便计算

简便计算152x8十148x8 原式 =(152+148)x8 =300x8 =2400 供参考. 147*8+8*53 =(147+53)*8 =200*8 =1600

(13+24)*8 =37*8 =(40-3)*8 =40*8-3*8 =320-24 =296 很高兴为您解答,祝你学习进步!如果有其他问题请另发或点击向我求助,请谅解,谢谢! 有不明白的可以追问!.

152x8+ 148x8 =8*(152+148) =8*300 =2400

152x8 148x8的简便计算(16x401的简便计算)

16x401的简便计算

简便计算过程方法如下 解:382+401 =382+400+1 =782+1 =783 16x401 =16x(400+1) =16x400+16x1 =6400+16 =6416 真心祝你学习进步,.

16x250x25 =250*4*25*4 =1000*100 =1000 00 原式=4x4x125x25 =4x125x4x25 =500x100 =50000 或者: 8x2x125x25 =8.

7/8 x7+3/16 =14/16x7+3/16 =(3/16 + 11/16)x7+3/16 =3/16x7+11/16x7+3/16 =3/16x(7+1)+11/16 =24/16+11/16.

152x8十148x8简便用算

152x8+ 148x8 =8*(152+148) =8*300 =2400

(13+24)*8 =37*8 =(40-3)*8 =40*8-3*8 =320-24 =296 很高兴为您解答,祝你学习进步!如果有其他问题请另发或点击向我求助,请谅解,谢谢! 有不明白的可以追问!.

用简便方法计算350x18十35x20等多少 350x18十35x20 =350*(18+20) =350*38 =13300 350*18+35*20 =350*(18+2) =350*20 =70.

103x23简便计算

103x23=(100+3)x23=2300+69=2369 103*23 =100*23+3*23 =2300+69 =2369 103*23 =(100+3)*23 =100*23+3*23 =2.

1、56+31+24=(56+24)+31=80+31=111 2、615+475+125 =615+(475+125)=615+600=1215 3、125*bai64 =125*8*8=1000*.

乘法分配率. 最后一个75可以写成75*1;原式就可以改成75*(103-2-1)=7500 75x99+2x75简便计算. =75*(99+2) =75*101 =7575

2x46十46x18的简便运算

46*18,十8十8*53,这道题应该利用乘法的分配律进行简算,等18*46+1+53=4600

46x28十56x26 =46x28十28x52 =(46+52)x28 =98x28 =100*28-2*28 =2800-56 =2744

49*49+49*(40+6)*25 =49*(49+(2+40+4)*25) =49*(50-1+50+100+1000) =49*(200+1000-1) =9800+49000-49 =58751 祝你马到成功!身体健康

标签: #简便